闪光的哈萨维 下载:张庆伟履历
张庆伟履历
2011年08月24日 21:14
来源:河北新闻网
字号:T|T
2598人参与21条评论打印转发
图为张庆伟资料图片。
张庆伟,男,1961年11月生,河北乐亭人,硕士研究生毕业。
1978年—1982年西北工业大学飞机设计专业学生
1982年—1985年航空工业部603所设计员、工程组副组长
1985年—1988年西北工业大学飞机设计专业硕士研究生
1988年—1991年航空航天工业部一院一部十一室工程组组长
1991年—1992年航空航天工业部一院一部十一室主任助理
1992年—1995年航空航天工业部一院一部主任助理
1995年—1996年航天工业总公司一院一部副主任
1996年—1998年航天工业总公司一院副院长
1998年—1999年航天工业总公司总经理技术业务助理
1999年—2001年航天科技集团公司副总经理、党组成员
2001年—2007年航天科技集团公司党组书记、总经理
2002年2月兼任载人航天工程副总指挥
2002年11月当选为第十六届中共中央委员
2004年2月任兼任绕月探测工程领导小组副组长
2007年8月国防科学技术工业委员会主任
2007年10月兼任绕月探测工程领导小组组长
2008年3月至今任中国商用飞机有限责任公司董事长、党委书记
中共第十六届、十七届中央委员
1982年8月参加工作;1992年12月加入中国共产党;1982年7月毕业于西北工业大学飞机设计专业,同年在航空工业部西安飞机设计研究所参加工作,先后任技术员、工程组副组长;1985年9月至1988年3月在西北工业大学飞机设计专业攻读硕士学位,毕业后到航空航天工业部中国运载火箭技术研究院总体设计部工作。
1991年5月任研究室主任助理,长征二号丙、长征三号甲火箭主任设计师;1992年9月任长征二号E火箭副总设计师;1994年5月任总体设计部主任助理;1995年7月任总体设计部副主任;1996年8月任中国运载火箭技术研究院副院长;1998年8月任中国航天工业总公司总经理技术业务助理;1999年6月任中国航天科技集团公司副总经理、党组成员;2001年11月任中国航天科技集团公司党组书记、总经理;2002年2月兼任载人航天工程副总指挥;2004年2月任绕月探测工程领导小组副组长;2007年8月任国防科工委主任、党组书记,兼任大型客机项目筹备组组长;2007年10月兼任绕月探测工程领导小组组长;2008年3月至今,任中国商用飞机有限责任公司董事长、党委书记。
1991年被评为“航天十佳科技青年”;1992年获国务院颁发的“政府特殊津贴”;1993年获中国科协第三届青年科技奖;1995年被评为国家百千万人才工程第一、二层次人选,同年获“航天基金奖”;1997年被评为“中央国家机关十杰青年”;1998年被评为中国航天工业总公司有突出贡献的中青年专家;1999年获“全国十大杰出青年”称号;2003年获CCTV中国经济年度人物奖和年度唯一大奖;2004年1月在全国青联九届五次常委会上,增选为全国青联副主席;2005年10月29日当选为国际宇航科学院院士;2006年6月荣获第六届光华工程科技奖青年奖;2006年10月当选第四届中国青年科技工作者协会会长。