泰拉瑞亚下地狱:中组部副部长李建华任国家行政学院常务副院长
2012.01.28
国家行政学院网站相关栏目截图。
李建华
魏礼群
中国经济网北京综合报道:据国家行政学院网站显示,李建华近日已接替魏礼群担任国家行政学院常务副院长。
2011年4月,李建华由中央组织部副部长调任国家行政学院,接替魏礼群国家行政学院党委书记职务,并任副院长。
另悉,国务院近日免去韩康的国家行政学院副院长职务。
中国经济网北京综合报道:据国家行政学院网站显示,李建华近日已接替魏礼群担任国家行政学院常务副院长。
2011年4月,李建华由中央组织部副部长调任国家行政学院,接替魏礼群国家行政学院党委书记职务,并任副院长。
另悉,国务院近日免去韩康的国家行政学院副院长职务。
李建华简历
李建华,男,汉族,1954年9月生,河北省故城县人,1975年5月加入中国共产党,1969年12月参加工作
1969年12月—1973年2月解放军陕西603部队、昆明149部队战士、文书
1973年2月—1978年7月北京供电局配电管理所工人、政工干事、团总支部书记、检修队党支部副书记
1978年7月—1986年8月中央组织部经济干部局、中央机关干部局、经济科教干部局干事(其间:1981年2月—1984年7月在北京市职工业余大学中文专业学习)
1986年8月—1986年9月中央组织部经济科教干部局副处级调研员
1986年9月—1988年10月中央组织部经济科教干部局一处副处长
1988年10月—1992年4月中央组织部经济科教干部局一处处长
1992年4月—1994年2月中央组织部经济科技干部局副局长(其间:1991年3月—1993年6月在中央党校政治经济专业函授学习)
1994年2月—1997年3月中央组织部经济科技干部局副局长(其间:1995年9月—1996年7月在中央党校一年制中青年干部培训班脱产学习);(1993年9月—1996年7月在南开大学政治经济学专业在职研究生学习,1997年1月获经济学硕士学位)
1997年3月—1999年3月中央组织部党政外事干部局局长
1999年3月—2000年6月中央组织部干部调配局局长
2000年6月—2000年12月中央组织部干部一局局长
2000年12月—2002年9月四川省委常委、组织部部长
2002年9月—2003年11月中央组织部部务委员兼干部二局局长
2003年11月—2004年1月中央组织部副部长
2004年1月—2007年4月中央组织部副部长,中央人才工作协调小组副组长
2007年4月—2011年4月中央组织部副部长,部机关党委书记(2007年8月)
2011年4月—2012年1月国家行政学院党委书记、副院长
2012年1月— 国家行政学院党委书记、常务副院长
第十一届全国人大常委会委员
魏礼群简历
男,汉族,1944年12月生,江苏省睢宁县人,1965年5月加入中国共产党,1968年12月参加工作
1963年-1968年 北京师范大学学习
1968年-1977年 内蒙古牙克石林业管理局工作
1978年-1993年 国家计划委员会政策研究室副处长、处长、副主任、主任,体制改革和法规司司长,国家计划委员会副秘书长
1993年-1994年 国家计划委员会党组成员、秘书长
1994年-1998年中央财经领导小组办公室副主任兼机关党委书记
1998年-2001年 国务院研究室副主任、党组成员兼机关党委书记
2001年-2008年5月国务院研究室党组书记、主任
2008年5月—2011年4月国家行政学院党委书记、常务副院长,主持学院日常工作
2011年4月— 国家行政学院常务副院长、党委委员
中国共产党第十六届、十七届中央委员会委员。